Ответы и объяснения

Елизавета50034
ХакерПро
Лучший Ответ!
ХакерПро

32*23=96+64=736

95*21=95+90=1995

527*101=527+527=53227

451*403=1353+1804=181753

625*201=625+1250=125625

679*201=679+1358=136479

извини что не в столбик!!!

4.3
19 оценок
19 оценок
Оцени!
Оцени!
ХакерПро
надеюсь вы поймёте
da sps
poofa
спасибо огромное за ответы
спасибо друг
В столбик не обязательно
я про тебя и спс
ЛизаЛав11
Спасибо! Очень помог! ^-^ :-*
VolodyPr
спс друг помог
VolodyPr
нет слов спсссс